ordentliche Mitglieder |
Baris Ates | Integrationsrat | Integrationsrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.03.2019 | | von 26.03.2019 |
Laura Conte in Schillinger | Integrationsrat | Integrationsrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.06.2016 | 26.03.2019 | von 28.06.2016 bis 26.03.2019 |
Nilgün Dogan | Integrationsrat | Integrationsrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.03.2019 | | von 26.03.2019 |
Hazem Elgafari | Integrationsrat | Integrationsrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 22.03.2016 | 26.03.2019 | von 22.03.2016 bis 26.03.2019 |
Asli Kücük | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.03.2015 | | von 15.03.2015 |
Annagreta König Dansokho | Integrationsrat | Integrationsrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.03.2019 | | von 26.03.2019 |
Ana Morella Mejias Martinez | Integrationsrat | Integrationsrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 22.03.2016 | | von 22.03.2016 |
Deniz Osman Tekin | Integrationsrat | Integrationsrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Cevat Tipieser | Integrationsrat | Integrationsrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.03.2019 | | von 26.03.2019 |