ordentliche Mitglieder |
Ulrich Bechtle | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2019 | | von 08.07.2019 |
Tom Besenfelder | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2024 | | von 23.07.2024 |
Rainer Drake | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2019 | 22.07.2024 | von 08.07.2019 bis 22.07.2024 |
Bernd Gugel | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2019 | | von 08.07.2019 |
Bernd Gugel | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.09.2014 | 03.07.2019 | von 15.09.2014 bis 03.07.2019 |
Ernst Gumrich | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2019 | 27.04.2023 | von 08.07.2019 bis 27.04.2023 |
Ingeborg Höhne-Mack | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2019 | | von 08.07.2019 |
Gebhart Höritzer | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2019 | | von 08.07.2019 |
Stefan Klepp | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2024 | | von 23.07.2024 |
Anne Kreim | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 27.07.2014 | bis 27.07.2014 |
Anne Kreim | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2019 | | von 08.07.2019 |
Jana Krämer | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2024 | | von 23.07.2024 |
Manoah Kunze | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2024 | | von 23.07.2024 |
Asli Kücük | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2019 | | von 08.07.2019 |
Gerhard Neth | Gemeinderat und Ortsvorsteher | Gemeinderat und Ortsvorsteher ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2019 | 22.07.2024 | von 08.07.2019 bis 22.07.2024 |
Heinrich Riethmüller | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2024 | | von 23.07.2024 |
Gitta Rosenkranz | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2019 | | von 08.07.2019 |
Annette Schmidt | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2019 | | von 08.07.2019 |
Annette Schmidt | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.09.2014 | 03.07.2019 | von 15.09.2014 bis 03.07.2019 |
Markus E. Vogt | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.09.2014 | 03.07.2019 | von 15.09.2014 bis 03.07.2019 |
Matthias Walker | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2024 | | von 23.07.2024 |
Dr. Karin Widmayer | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2024 | | von 23.07.2024 |
Dr. Christian Wittlinger | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.03.2022 | | von 10.03.2022 |
Florian Zarnetta | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2024 | | von 23.07.2024 |