ordentliche Mitglieder |
Thomas Armbruster | Unabhängige Wählervereinigung Hagelloch | Unabhängige Wählervereinigung Hagelloch ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 22.07.2014 | 26.09.2024 | von 22.07.2014 bis 26.09.2024 |
Dr. Erwin Frauenknecht | Hagellocher Liste | Hagellocher Liste ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 22.07.2014 | | von 22.07.2014 |
Norbert Fritz | Unabhängige Wählervereinigung Hagelloch | Unabhängige Wählervereinigung Hagelloch ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 22.07.2014 | | von 22.07.2014 |
Ulrich Härle | Hagellocher Liste | Hagellocher Liste ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 22.07.2014 | 10.07.2019 | von 22.07.2014 bis 10.07.2019 |
Ulrich Härle | Hagellocher Liste | Hagellocher Liste ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.10.2022 | | von 19.10.2022 |
Paul Koch | Unabhängige Wählervereinigung Hagelloch | Unabhängige Wählervereinigung Hagelloch ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 22.07.2014 | | von 22.07.2014 |
Rainer Maurer | Hagellocher Liste | Hagellocher Liste ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.09.2024 | | von 15.09.2024 |
Ina Oppenländer | Unabhängige Wählervereinigung Hagelloch | Unabhängige Wählervereinigung Hagelloch ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.07.2019 | | von 10.07.2019 |
Laura Petersen | Unabhängige Wählervereinigung Hagelloch | Unabhängige Wählervereinigung Hagelloch ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 25.09.2024 | | von 25.09.2024 |
Christian Reutter | Unabhängige Wählervereinigung Hagelloch | Unabhängige Wählervereinigung Hagelloch ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.09.2024 | | von 15.09.2024 |
Daniel Reutter | Hagellocher Liste | Hagellocher Liste ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.09.2024 | | von 15.09.2024 |
Sebastian Reutter | Unabhängige Wählervereinigung Hagelloch | Unabhängige Wählervereinigung Hagelloch ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.09.2024 | | von 15.09.2024 |
Dr. Naomi Schmidt-Gabriel | Hagellocher Liste | Hagellocher Liste ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.09.2024 | | von 15.09.2024 |
Manuel Zeeb | Unabhängige Wählervereinigung Hagelloch | Unabhängige Wählervereinigung Hagelloch ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.07.2019 | | von 10.07.2019 |
Ortsvorsteherin/Ortsvorsteher |
Martin Lack | Unabhängige Wählervereinigung Hagelloch | Unabhängige Wählervereinigung Hagelloch ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.09.2024 | | von 15.09.2024 |