ordentliche Mitglieder |
Dr. Sara Cristina da Piedade Gomes | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2020 | | von 01.10.2020 |
Bernd Gugel | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | | von 23.07.2019 |
Ernst Gumrich | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | 27.04.2023 | von 23.07.2019 bis 27.04.2023 |
Rudi Hurlebaus | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | | von 23.07.2019 |
Ingeborg Höhne-Mack | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | | von 23.07.2019 |
Christoph Joachim | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | | von 23.07.2019 |
Anne Kreim | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2020 | | von 01.10.2020 |
Thomas Unger | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.03.2022 | | von 10.03.2022 |
Markus E. Vogt | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | 01.10.2020 | von 23.07.2019 bis 01.10.2020 |
Uli Weimer | Gemeinderat | Gemeinderat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.03.2024 | | von 27.03.2024 |